Dr. Axel Stühmer
domiciled in Vaduz, from Germany Active mandates: Liechtensteinischer Versicherungsverband e.V. Connected persons: Martin Georg Kampik, Caroline Claire Voigt Jelenik, Ismar Daniel Kühneisen and more You can stay up to date through "Dr. Axel Stühmer", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Axel Stühmer"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Axel Stühmer", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Axel Stühmer"
|
Places where people with the name Axel Stühmer live
Sectors in which people with the name Axel Stühmer work
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Private persons with the name Axel Stühmer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Axel Stühmer
Publication number: HR02-1005964138, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MHGA Holding AG, in Zürich, CHE-423.296.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2023, Publ. 1005888318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühmer, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005962864, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIEP Holding AG, in Zürich, CHE-474.767.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937427).
Statutenänderung:
25.10.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an in- und ausländischen Versicherungs-, Finanz-, Dienstleistungs- und anderen Unternehmen. Sie kann andere Unternehmen gründen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder finanzieren und Kooperationen eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die mit diesem Zweck in Zusammenhang stehen oder im Interesse der Gesellschaft geboten erscheinen. Sie kann in diesem Rahmen in- und ausländische Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern oder belasten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Urheberrechte erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, auch durch Pfandrechte an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen werden den mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionären brieflich oder elektronisch zugestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mutschler, Klaus, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stühmer, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ommerborn, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durisch-Vögeli, Daniela, liechtensteinische Staatsangehörige, in Triesen (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005958427, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG, in Freienbach, CHE-106.611.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stühmer, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maffucci, Claudio, von Vernate, in Capriasca, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.