Oswald H. Staubli
domiciled in Stetten AG, from Künten Active mandates: I&W Innovation and Water GmbH, IHC International Hospitality Consulting GmbH and more Connected persons: Thomas Josef Grisiger, Christa Schneider You can stay up to date through "Oswald H. Staubli", please log in or register free of charge.You are now following "Oswald H. Staubli"
Credit rating You can stay up to date through "Oswald H. Staubli", please log in or register free of charge.You are now following "Oswald H. Staubli"
|
Places where people with the name Oswald H. Staubli live
Sectors in which people with the name Oswald H. Staubli work
Other freelance work
Services regarding management consulting
Operation of other financial institutions
Other freelance work
Services regarding management consulting
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Oswald H. Staubli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Oswald H. Staubli
Publication number: HR02-1005776456, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pynogin AG, in Baar, CHE-110.030.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Oswald, von Künten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004988274, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TB-Safety AG, in Frick, CHE-115.789.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2667121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Oswald, von Künten, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty Imholz, Chantal, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Niklaus, von Rebstein, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütler, Yvonne, von Beinwil (Freiamt), in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004958823, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pynogin AG, in Baar, CHE-110.030.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866490).
Statutenänderung:
06.08.2020.
Zweck neu:
Entwicklung und internationaler Vertrieb von natürlichen Produkten und Kosmetika und damit verbundene Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Wellness, Schönheit, Hautpflege, Sporternährung, funktionelle Lebensmittel und Getränke;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
375'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Adriana, von Waltenschwil, in Oberägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bandelier, Hector Antoine, von Lausanne, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Oswald, von Künten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].