Alois Ferdinand Spörri
domiciled in Jona, from Reichenburg Active mandates: Zürichsee Baumanagement GmbH Connected persons: Reto Spörri You can stay up to date through "Alois Ferdinand Spörri", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Ferdinand Spörri"
Credit rating You can stay up to date through "Alois Ferdinand Spörri", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Ferdinand Spörri"
|
Places where people with the name Alois Ferdinand Spörri live
Sectors in which people with the name Alois Ferdinand Spörri work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Alois Ferdinand Spörri
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alois Ferdinand Spörri
Publication number: HR02-1004919894, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Zürichsee Baumanagement GmbH, in Freienbach, CHE-113.243.937, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, S.0, Publ. 7013686).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Alois, von Reichenburg, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura, ];
Spörri, Reto, von Reichenburg, in Rapperswil-Jona, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Publication number: 2100467, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LBH AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.931.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 14, Publ. 5603934).
Firma neu:
LBH AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.03.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brander, Benno, von Ebnat-Kappel, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Spörri, Alois, von Reichenburg, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7013686, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Zürichsee Baumanagement GmbH, in Freienbach, CH-130.4.011.788-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S. 18, Publ. 5389282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
April, Walter, von Ermatingen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Reto, von Reichenburg, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00];
Spörri, Alois, von Reichenburg, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Einzelprokura.