Walter Spirgi
domiciled in Theilingen, from Weisslingen Active mandates: Mariannne Creativ, Inh. Spirgi Connected persons: Marianne Spirgi You can stay up to date through "Walter Spirgi", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Spirgi"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Spirgi", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Spirgi"
|
Places where people with the name Walter Spirgi live
Sectors in which people with the name Walter Spirgi work
Creative, artistic and entertainment services
Creative, artistic and entertainment services
Private persons with the name Walter Spirgi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Spirgi
Publication number: HR01-1005452269, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mariannne Creativ, Inh. Spirgi, in Weisslingen, CHE-373.120.506, c/o Marianne Spirgi, Rainstrasse 4, 8484 Theilingen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Hand hergestellten Kunstgegenständen: Eisenfiguren, Alpaufzüge, Feuersäulen, Stellwände, Milchkannen, Milchkesseli mit Sujets.
Eingetragene Personen:
Spirgi, Marianne, von Weisslingen, in Weisslingen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Spirgi, Walter, von Weisslingen, in Weisslingen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005084773, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
e + h Services AG, in Däniken, CHE-104.394.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adorf, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Düring, Edwin, von Zürich, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spirgi, Walter, von Weisslingen, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1257763, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
E + H Silenos AG, in Däniken, CHE-104.394.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, Publ. 6081528).
Statutenänderung:
17.12.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'e+h Services AG', in Däniken (CHE-108.076.438), gemäss Fusionsvertrag vom 11.11.2013 und Bilanz per 30.06.2013. Aktiven von CHF 41'267'174.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'954'974.02 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft besitzt 99.96% der Namenaktien der übertragenden Gesellschaft. Die drei Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von CHF 1'100.00 pro Namenaktie. Daher findet keine Kapitalerhöhung statt. .
Firma neu:
e + h Services AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Warenbeschaffung, Logistik und Marketing. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Investitionen in Unternehmen tätigen und Vermögen verwalten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, veräussern, belasten, überbauen und verwalten, ferner alle Handlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die den Geschäftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Max, von Lauterbrunnen, in Däniken, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haghani, Dr. Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunwalder, Thomas, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Dr. Walter, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Dr. Rudolf, von Olten, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Anton, von Winznau, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Düring, Edwin, von Zürich, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisler, Martin, von Altdorf UR, in Altbüron, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jakes, Jaroslav, von Hägendorf, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenkel, Nelly, von Seeberg, in Niedergösgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Hans Ulrich, von Fahrwangen, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Schlatter, Hans-Ulrich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spirgi, Walter, von Weisslingen, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Unterkulm, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uebelhardt, Fritz, von Zürich, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].