Sylvia Spiess
domiciled in Turgi, from Hundwil and Luzern Active mandates: Gartenbau Gregor Spiess Connected persons: Gregor Spiess You can stay up to date through "Sylvia Spiess", please log in or register free of charge.You are now following "Sylvia Spiess"
Credit rating You can stay up to date through "Sylvia Spiess", please log in or register free of charge.You are now following "Sylvia Spiess"
|
Places where people with the name Sylvia Spiess live
Sectors in which people with the name Sylvia Spiess work
Gardening and landscaping
Gardening and landscaping
Private persons with the name Sylvia Spiess
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sylvia Spiess
Publication number: HR02-1005941710, Commercial Registry Office Aargau
Gartenbau Gregor Spiess, in Baden, CHE-112.742.563, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2915363). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Gregor, von Luzern und Hergiswil bei Willisau, in Baden, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Turgi];
Spiess, Sylvia, von Luzern und Hundwil, in Baden, mit Einzelunterschrift [bisher: in Turgi].
Publication number: HR01-1004826165, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Geistlich-Stucki-Stiftung für medizinische Forschung, in Basel, CHE-223.404.970, c/o Prof. Dr. Christoph B. Bühler, St. Jakobs-Str. 41, 4052 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.11.2015. 22.01.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt auf gemeinnütziger Basis die Förderung der medizinische Forschung und Lehre, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, auf dem Gebiet der Geweberegeneration mit biologischen Materialien, insbesondere in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, sowie auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung. Die Stiftung unterstützt im Rahmen ihres Zwecks Einzelpersonen, Teams oder Institutionen, kann Forschungsaufträge und Anerkennungspreise vergeben und Professuren an Universitäten und deren Instituten finanzieren. Sie ist namentlich auf dem Gebiet der Schweiz tätig. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 11.11.2015 der Annemarie Geistlich, geb. Stucki, in Stansstad.
Eingetragene Personen:
Bühler, Prof. Dr. Christoph , von Basel, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Dr. Lukas, von Ormalingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess-Spindler, Sylvia Christine, von Ormalingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004) [ CH-280.3.918.834-3], in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 3904939, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Delta Management Suisse SA, in Chiasso, CHE-115.472.041, società anonima (Nr. FUSC 108 del 07.06.2017, Pubbl. 3564561).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mandolini, Mauro, da Lugano, in Chiasso, presidente, con firma individuale;
Spiess, Sylvia, da Rothenburg, in Emmen, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Conte, Salvatore, cittadino italiano, in Balerna, amministratore unico, con firma individuale.