Stefan Sieveking
domiciled in Diessenhofen, from Diessenhofen Active mandates: AMR Schweiz GmbH, K&P DIE BERGFÜHRER GmbH and more Connected persons: Heinz Suter, Jan Rudolf Kellerhals, Heinz Suter and more You can stay up to date through "Stefan Sieveking", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Sieveking"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Sieveking", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Sieveking"
|
Places where people with the name Stefan Sieveking live
Sectors in which people with the name Stefan Sieveking work
Operation of other financial institutions
Sport services
Business management and administration
Operation of other financial institutions
Sport services
Business management and administration
Private persons with the name Stefan Sieveking
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Sieveking
Publication number: HR02-1005924338, Commercial Registry Office Berne, (36)
KOBLER & PARTNER Management GmbH, in Bern, CHE-485.243.139, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605362).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Firma neu:
K&P Management GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuschmid, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
K&P DIE BERGFÜHRER GmbH (CHE-109.276.649), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: KOBLER & PARTNER DIE BERGFÜHRER GmbH (CHE-109.276.649)];
Sieveking, Stefan, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Suter, Heinz, von Schnottwil, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005924337, Commercial Registry Office Berne, (36)
KOBLER & PARTNER DIE BERGFÜHRER GmbH, in Bern, CHE-109.276.649, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605361).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Firma neu:
K&P DIE BERGFÜHRER GmbH. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobler, Karl, von Oberriet (SG), in Gasel (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Neuschmid, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AMR Schweiz GmbH (CHE-198.313.084), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sieveking, Stefan, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Suter, Heinz, von Schnottwil, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005924290, Commercial Registry Office Berne, (36)
AMR Schweiz GmbH, in Bern, CHE-198.313.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004585).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.11.2017 14 voll liberierte Stammanteile zu CHF 1'000.00 der KOBLER & PARTNER DIE BERGFÜHRER GmbH, in Bern (CHE-109.276.649), zum Preis von CHF 933'000.00.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobler, Karl, von Oberriet (SG), in Gasel (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neuschmid, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals, Jan Rudolf, von Niederbipp, in Frieswil (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sieveking, Stefan, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Suter, Heinz, von Schnottwil, in Konolfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.