Christian Sibold
domiciled in Arlesheim, from Germany Active mandates: ERNE AG Bauunternehmung Connected persons: Giuseppe Santagada, Erich Viktor Erne, Maximilian Nägele and more You can stay up to date through "Christian Sibold", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Sibold"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Sibold", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Sibold"
|
|
Christian Sibold
domiciled in Arlesheim, from Interlaken Active mandates: WOHNBAUGENOSSENSCHAFT "UNTEREM DACH" Connected persons: Gerry Bosshard, Philip Douglas Staub-Magne, Christoph Huber and more You can stay up to date through "Christian Sibold", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Sibold"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Sibold", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Sibold"
|
Places where people with the name Christian Sibold live
Sectors in which people with the name Christian Sibold work
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Christian Sibold
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Sibold
Publication number: HR02-1005844766, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
WOHNBAUGENOSSENSCHAFT "UNTEREM DACH", in Arlesheim, CHE-103.629.910, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656519).
Statutenänderung:
13.06.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Oswald, von Arlesheim, in Arlesheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Valentin, von Arlesheim, in Arlesheim, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Boller, Hugo, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Gerry, von Bauma, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Philip, von Basel, in Reinach (BL), Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Christoph, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sibold, Christian, von Interlaken, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2816385, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stamm Bau AG, in Arlesheim, CHE-105.902.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sibold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4369998, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stamm Bau AG, in Basel, CH-270.9.000.985-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2007, S. 6, Publ. 4122972).
mit Hauptsitz in:
Binningen (HR Liestal).
Firma Hauptsitz:
Stamm Bau AG (Stamm Bau SA) (Stamm Bau Ltd) (CH-270.3.003.271-0).
Statuten Hauptsitz:
[gestrichen: Statuten Hauptsitz: 07.12.1998] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 25.09.2006].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 16.12.1998].
Zweck Hauptsitz:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Marino, von Vals, in Witterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hermann, Rolf, von Fläsch, in Pfeffingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jud, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Kappelen (F), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneiter, Hans, von Schwendibach, in Hofstetten SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Didio, Fred, von Basel, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mangold, Anton, von Hemmiken, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmeisser, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Theodor, von Pratteln, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganter, Michael Alfons, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lovato, Valerio, von Mesocco, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sibold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waller, Marcel, von Pfaffnau, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Affolter, Rolf, von Grossaffoltern, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüdin, Thomas, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümin, René, von Freienbach, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaar, Patrick, von Meltingen, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumann, Mario, von Schafisheim, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heeg, Robert, von Erlinsbach AG, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider-Kenel, Elsbeth, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.