Roman Sgier
domiciled in Chur, from Lumnezia Active mandates: Wiroh AG, Knoepfel AG and more Connected persons: Harald Küper, Daniel Niklaus Ehrat, Marcel Gamweger and more You can stay up to date through "Roman Sgier", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Sgier"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Sgier", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Sgier"
|
Places where people with the name Roman Sgier live
Sectors in which people with the name Roman Sgier work
Trading with various goods
Locksmithery, smithy and workshops
Operation of investment companies
Trading in consumer goods
Associations and federations
Fiduciary services
Trading with various goods
Locksmithery, smithy and workshops
Operation of investment companies
Trading in consumer goods
Associations and federations
Fiduciary services
Private persons with the name Roman Sgier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Sgier
Publication number: HR02-1005826949, Commercial Registry Office Graubünden
ROS Holding AG, in Chur, CHE-349.399.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880452).
Firma neu:
ROS Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janutin, Andy, von Surses, in Felsberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bearth, Gion, von Sumvitg, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005805436, Commercial Registry Office Graubünden
Wiroh AG, bisher in Langnau am Albis, CHE-101.553.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153457).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG, Quaderstrasse 18, 7000 Chur.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberling, Ruth, von Ottenbach, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küper, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-0004448563, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG, in Chur, CHE-110.248.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3094047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Gion, von Sumvitg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bearth-Widrig, Nadja, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bad Ragaz und Sumvitg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Theus, Sven, von Felsberg, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.