Josef Senn
domiciled in Ballwil, from Ballwil Active mandates: Stadler AG, Elektro und Telekommunikation Connected persons: Michael Stefan Zimmermann, Peter Ineichen, Julia Bachmann and more You can stay up to date through "Josef Senn", please log in or register free of charge.You are now following "Josef Senn"
Credit rating You can stay up to date through "Josef Senn", please log in or register free of charge.You are now following "Josef Senn"
|
Places where people with the name Josef Senn live
Sectors in which people with the name Josef Senn work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Josef Senn
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Josef Senn
Publication number: HR02-1005532275, Commercial Registry Office Aargau, (400)
J. Senn AG, in Döttingen, CHE-107.097.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimobag GmbH (CHE-101.713.209), in Ehrendingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef Marco, von Obersiggenthal, in Döttingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
René Brunner Treuhand AG (CHE-107.390.027), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005173580, Commercial Registry Office Aargau, (400)
J. Senn Transporte AG, in Döttingen, CHE-317.009.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963959).
Statutenänderung:
07.04.2021. 28.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef Marco, von Obersiggenthal, in Döttingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf].
Publication number: HR02-1004827390, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IC IMMOconcept GmbH, in Eggenwil, CHE-203.424.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2016, Publ. 2969197).
Firma neu:
IC IMMOconcept GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Josef Leonz, von Geltwil, in Eggenwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Senn, Janine, von Adelboden, in Eggenwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].