Paul Schwarz
domiciled in Cureglia, from Regensdorf Active mandates: Bio Beat Holding SA, Schwarz & Associati SA Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Paul Schwarz", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Schwarz"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Schwarz", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Schwarz"
|
Places where people with the name Paul Schwarz live
Sectors in which people with the name Paul Schwarz work
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Paul Schwarz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Schwarz
Publication number: HR02-1006117785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aerni & Schwarz GmbH, in Zürich, CHE-265.615.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821065).
Domizil neu:
c/o Joel Steiner, Feldeggstrasse 42, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Christian Andreas, von Bolken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwarz, Paulina Jasmin, von Grüningen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Joel, von Alpthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005382591, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Hocosa SA, in Bedano, CHE-445.312.969, società anonima (Nr. FUSC 256 del 31.12.2021, Pubbl. 1005371871).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schwarz, Paul, da Regensdorf, in Cureglia, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Genovesi, Michele, da Lugano, in Breganzona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.
Publication number: HR01-1005371871, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Hocosa SA, in Bedano, CHE-445.312.969, Via d'Argine 7, 6930 Bedano, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
21.12.2021.
Separazione:
la società è costituita dalla scissione della Sawaco AG, in Cureglia (CHE-102.723.363). Sulla base del progetto di scissione del 14.10.2021, la Hocosa SA riprende degli attivi per CHF 515'499.95 e dei passivi verso terzi per CHF 0.00, contro attribuzione agli azionisti della società trasferente di 100 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Scopo:
La fabbricazione, la distribuzione e il commercio di prodotti tessili e affini. La società può assumere rappresentanze, acquistare, gravare, vendere e amministrare proprietà fondiarie.
Capitale azionario:
CHF 100'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.
Azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto o mediante comunicazione elettronica (ad esempio email). Secondo dichiarazione del 21.12.2021 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Schwarz, Paul, da Regensdorf, in Cureglia, amministratore unico, con firma individuale.