Hannes Schmuckli
domiciled in Kriens, from Zürich and Glarus Active mandates: HRS Real Estate AG Connected persons: Frank Kabilka, Christian Ulrich, David Genet and more You can stay up to date through "Hannes Schmuckli", please log in or register free of charge.You are now following "Hannes Schmuckli"
Credit rating You can stay up to date through "Hannes Schmuckli", please log in or register free of charge.You are now following "Hannes Schmuckli"
|
Places where people with the name Hannes Schmuckli live
Sectors in which people with the name Hannes Schmuckli work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Hannes Schmuckli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hannes Schmuckli
Publication number: HR02-1005233257, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HRS Renovation AG, in Zürich, CHE-105.950.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081706). [Neue] Weitere Adresse: Industriestrasse 10, 6010 Kriens. [Neue] Weitere Adresse: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso. [Neue] Weitere Adresse: Avenue de France 10, 1950 Sion. [Neue] Weitere Adresse: Rue de Lyon 120, 1203 Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Yvonne, von Sulgen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Thomas, von Schneisingen, in Lengnau (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Dr. Arthur R. , von Schlieren, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Ates, Erkan, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sassone, André, französischer Staatsangehöriger, in Évian-les-Bains (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmuckli, Hannes, von Glarus, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vuadens, César, von Vouvry, in Blonay, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3352767, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
JMS RISI AG Tief- und Spezialtiefbau, in Rapperswil-Jona, CHE-112.426.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2457251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolfi, Gian Rudolf, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmuckli, Hannes, von Glarus, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Marcel, von Galgenen, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Corvin, von Hüttwilen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Husner, Adrian, von Wittnau, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kessler, Marcel, von Quarten, in Wagen (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeier, Roger, von Luzern, in Ermensee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3346237, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Johann Müller AG, Kieswerk und Baggereiunternehmung, in Schmerikon, CHE-105.812.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolfi, Gian Rudolf, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmuckli, Hannes, von Glarus, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Corvin, von Hüttwilen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.