Frank Schiffer
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: Swiss Family Group AG, International Metal Foam AG and more Connected persons: Friedrich Barth, Dirk Zielke, Joachim Graf von Brühl You can stay up to date through "Frank Schiffer", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Schiffer"
Credit rating You can stay up to date through "Frank Schiffer", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Schiffer"
|
Places where people with the name Frank Schiffer live
Sectors in which people with the name Frank Schiffer work
Operation of other financial institutions
Production of metal goods
Fund management
Services regarding management consulting
Operation of other financial institutions
Production of metal goods
Fund management
Services regarding management consulting
Private persons with the name Frank Schiffer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frank Schiffer
Publication number: HR02-1005978421, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Family Group AG, in Zürich, CHE-103.563.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005820743).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Barth, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Dossenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005949414, Commercial Registry Office Zurich, (20)
International Metal Foam AG, in Zürich, CHE-106.156.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005812566).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zielke, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Brandenburg an der Havel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005832594, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Internationale Transporte und Logistik AG, in Zürich, CHE-113.073.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005673760).
Statutenänderung:
17.08.2023.
Firma neu:
Clayston Capital 4 AG.
Domizil neu:
Zeltweg 11, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.