Ruth Schenk
domiciled in Kerzers, from Röthenbach im Emmental Active mandates: Schenk Wand- & Bodenbeläge AG Connected persons: Jürg Schenk You can stay up to date through "Ruth Schenk", please log in or register free of charge.You are now following "Ruth Schenk"
Credit rating You can stay up to date through "Ruth Schenk", please log in or register free of charge.You are now following "Ruth Schenk"
|
Places where people with the name Ruth Schenk live
Sectors in which people with the name Ruth Schenk work
Other building work (incl. Interior finishing)
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Ruth Schenk
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ruth Schenk
Publication number: 2804791, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Stadthalle Dietikon, in Dietikon, CHE-108.171.137, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 27, Publ. 4996764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Reto, von Dietikon und Winterthur, in Dietikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Ruth, von Eggiwil, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnüriger, Xaver, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Disler, Gertrud, von Dietikon und Kriens, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Bisang, Jürg, von Dietikon und Remetschwil, in Dietikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Schleuniger, René, von Zürich, in Hüttikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberengstringen];
Egli, Stephan, von Ermensee, in Oetwil an der Limmat, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Illi, Heinz, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joss, Daniel, von Konolfingen, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pestalozzi, Muriel, von Zürich, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Warth, Markus, von Zug, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CHE-108.388.814), in Dietikon, Revisionsstelle [bisher: Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.006.552-8)].
Publication number: 6195022, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Angestellten- und Arbeiterfürsorge der Walter Fruttiger AG, in Münchenstein, CH-280.7.910.236-9, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 6, Publ. 5279534).
Name neu:
Angestellten- und Arbeiterfürsorge der Walter Fruttiger AG in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 09.02.2010 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fruttiger, Walter, von Basel, in Münchenstein, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenk, Ruth, von Oberbüren, in Münchenstein, Vizepräsidentin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mataré, Peter, von Frutigen, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4995660, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Angestellten- und Arbeiterfürsorge der Walter Fruttiger AG, in Münchenstein, CH-280.7.910.236-9, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2008, S. 3, Publ. 4667356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matraré, Peter, von Frutigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fruttiger, Walter, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Schenk, Ruth, von Oberbüren, in Münchenstein, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates].