Barbara Schenk-Moser
domiciled in Wolfwil, from Hägendorf Active mandates: Raiffeisenbank Aare-Langete Genossenschaft Connected persons: André Lötscher, Benjamin Kämpf, Andrea Dietschi and more You can stay up to date through "Barbara Schenk-Moser", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Schenk-Moser"
Credit rating You can stay up to date through "Barbara Schenk-Moser", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Schenk-Moser"
|
Places where people with the name Barbara Schenk-Moser live
Sectors in which people with the name Barbara Schenk-Moser work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Barbara Schenk-Moser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Barbara Schenk-Moser
Publication number: 3473803, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Fulenbach-Murgenthal-Langenthal Genossenschaft, in Fulenbach, CHE-105.985.830, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290761).
Statutenänderung:
31.03.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Oberes Gäu-Aare Genossenschaft', in Wolfwil (CHE-106.453.984), gemäss Fusionsvertrag vom 05./17.01.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 473'473'513.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 464'702'431.62 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Aare-Langete Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Thomas, von Kestenholz und Laupersdorf, in Fulenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Markus, von Kestenholz, in Kestenholz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Cornelia, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Christian, von Deitingen, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaad-Brack, Beatrice, von Laupersdorf, in Fulenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Dominik, von Thörigen, in Bannwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Markus, von Lützelflüh, in Roggwil (BE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Rudolf, von Holderbank (SO), in Oensingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsenbein, Rolf, von Etziken, in Obergerlafingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk-Moser, Barbara, von Hägendorf, in Wolfwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3264735, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Oberes Gäu-Aare Genossenschaft, in Wolfwil, CHE-106.453.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk-Moser, Barbara, von Hägendorf, in Wolfwil, mit Kollektivprokura zu zweien.