Beatrice Salvisberg-Wyss
domiciled in Jegenstorf, from Mühleberg Active mandates: e.ch ag Connected persons: Erich Salvisberg You can stay up to date through "Beatrice Salvisberg-Wyss", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Salvisberg-Wyss"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrice Salvisberg-Wyss", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Salvisberg-Wyss"
|
Places where people with the name Beatrice Salvisberg-Wyss live
Sectors in which people with the name Beatrice Salvisberg-Wyss work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Beatrice Salvisberg-Wyss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beatrice Salvisberg-Wyss
Publication number: 1907345, Commercial Registry Office Berne, (36)
e.ch ag, in Jegenstorf, CHE-105.545.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 4, Publ. 5633300).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Erich, von Mühleberg, in Jegenstorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Salvisberg-Wyss, Beatrice, von Mühleberg, in Jegenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5038246, Commercial Registry Office Berne, (36)
ar3-architekten AG, in Bern, CH-035.3.011.057-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 3, Publ. 3695294).
Statutenänderung:
30.04.2009.
Domizil neu:
Langmauerweg 6, 3011 Bern .
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architekturleistungen und Baumanagementleistungen. Des Weiteren bezweckt sie die Beratung, die Bautreuhand und das Anbieten von Dienstleistungen aller Art im Rahmen und Bauvorhaben. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg-Wyss, Beatrice, von Mühleberg, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
EFFISTA AG, in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Mathias, von Frutigen, in Vinelz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chevy Chase (US)];
Thür, Andreas, von Altstätten, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2482394, Commercial Registry Office Berne, (36)
ARIFIN AG, bisher in Lüscherz, CH-035.3.011.057-2, Finanzierung von Bauvorhaben usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 3, Publ. 768164).
Gründungsstatuten:
14.03.1997.
Statutenänderung:
13.08.2004.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Wasserwerkgasse 10, 3011 Bern.
Zweck neu:
Erbringung von Architekturleistungen und Baumanagementleistungen, Beratung, Bautreuhand und Anbieten von Dienstleistungen aller Art im Rahmen von Bauvorhaben;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr. 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revera AG, in Bolligen, Revisionsstelle [wie bisher];
Ammann, Mathias, von Frutigen, in Chevy Chase (US), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Salvisberg, Erich, von Mühleberg, in Jegenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Salvisberg-Wyss, Beatrice, von Mühleberg, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Salvisberg, Beatrice, mit Einzelunterschrift].