Sabrina Salvadori
domiciled in Wilen b. Wollerau, from Italy Active mandates: Swiss Intellectual Properties & Licensing AG, Apani, as pure as nature intended AG Connected persons: Bodo Wilhelm Lambertz, Bodo Wilhelm Lambertz You can stay up to date through "Sabrina Salvadori", please log in or register free of charge.You are now following "Sabrina Salvadori"
Credit rating You can stay up to date through "Sabrina Salvadori", please log in or register free of charge.You are now following "Sabrina Salvadori"
|
Places where people with the name Sabrina Salvadori live
Sectors in which people with the name Sabrina Salvadori work
Leasing of intangible assets
Production of comestibles
Leasing of intangible assets
Production of comestibles
Private persons with the name Sabrina Salvadori
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sabrina Salvadori
Publication number: HR02-1005789736, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
APANI Yachtclub, in Wollerau, CHE-208.207.474, Verein (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Heinz, von Uzwil, in Gommiswald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schulte-Bahrenberg, Berthold, von Toffen, in Toffen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvadori, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, Kassierin und Aktuarin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassierin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lambertz, Dr. Bodo Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005695547, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
X-Bionic Yachtclub, in Wollerau, CHE-208.207.474, Verein (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494941).
Statutenänderung:
29.11.2022.
Name neu:
APANI Yachtclub.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Renzo, Marco, von Altendorf, in Feusisberg, Mitglied, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvadori, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied, Kassierin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005491351, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
X-Technology Swiss R&D AG, in Wollerau, CHE-318.209.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2022, Publ. 1005446411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ribordy, Alex, von Riddes, in Menzingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvadori, Sabrina, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenk, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jegerings, Martinus Jacobus Henricus Maria, genannt Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Seewis im Prättigau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strumpf, Patrick, von Gondiswil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.