Michael Sägesser
domiciled in Kloten, from Bannwil Active mandates: StromRekurs Sägesser Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Michael Sägesser", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Sägesser"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Sägesser", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Sägesser"
|
Places where people with the name Michael Sägesser live
Sectors in which people with the name Michael Sägesser work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Michael Sägesser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Sägesser
Publication number: HR02-1005929977, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektrozert GmbH, in Kloten, CHE-177.431.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425819).
Statutenänderung:
04.12.2023. 03.01.2024.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Florastrasse 47, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Elektroinstallationen, Kontrollen, Erwachsenenbildung, Durchführung von Kursen sowie Aus- und Weiterbildung in der Elektrobranche, Informatik und Telematikinstallationen sowie Servicearbeiten, Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Michael, von Bannwil, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, René, von Röthenbach im Emmental, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 333 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gerber, Nathalie, von Zürich, in Uster, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005425819, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektrozert GmbH, in Kloten, CHE-177.431.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005020722).
Statutenänderung:
11.02.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Elektroinstallationen, Kontrollen, Erwachsenenbildung, Durchführen von Kursen sowie Aus- und Weiterbildung in der Elektrobranche, Informatik und Telematikinstallationen sowie Service- und Unterhaltsarbeiten. Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital neu:
CHF 33'300.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Michael, von Bannwil, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Gerber, René, von Röthenbach im Emmental, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005113127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Tophinke Elektro Kontroll AG, in Hochdorf, CHE-114.367.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Michael, von Bannwil, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.