Susanne F. Ryan-Bärtschi
domiciled in Doonan, from Zürich Active mandates: Hippus GmbH Connected persons: Hans Peter Müller You can stay up to date through "Susanne F. Ryan-Bärtschi", please log in or register free of charge.You are now following "Susanne F. Ryan-Bärtschi"
Credit rating You can stay up to date through "Susanne F. Ryan-Bärtschi", please log in or register free of charge.You are now following "Susanne F. Ryan-Bärtschi"
|
Places where people with the name Susanne F. Ryan-Bärtschi live
Sectors in which people with the name Susanne F. Ryan-Bärtschi work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Susanne F. Ryan-Bärtschi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Susanne F. Ryan-Bärtschi
Publication number: HR02-1004696612, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hippus GmbH, in Rekingen (AG), CHE-104.792.688, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S.2, Publ. 4959532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Roman, von Hundwil, in Rekingen AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan-Bärtschi, Susanne F., von Zürich, in Doonan (AU), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Hans Peter, von Thayngen, in Stammheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4959532, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hippus GmbH, bisher in Zug, CH-400.4.019.711-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 25, Publ. 4846384).
Gründungsstatuten:
06.08.1998.
Statutenänderung:
19.03.2009.
Sitz neu:
Rekingen AG.
Domizil neu:
Lättenstrasse 57, 5332 Rekingen AG.
Zweck neu:
Beratung, Unterstützung und Schulung zur Leistungsverbesserung von Dressur-, Spring- und Reitpferden sowie Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachkräften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm anlässlich ihrer Gründung gemäss Sacheinlageverträgen je vom 06.08.1998 Zahnpflegegeräte und Maschinen zum Preise von CHF 16'000.00 und CHF 4'000.00, insgesamt CHF 20'000.00, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wurde (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryan, Leith, australischer Staatsangehöriger, in Doonan (AU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan-Bärtschi, Susanne F., von Zürich, in Doonan (AU), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Knöpfel, Roman, von Hundwil, in Rekingen AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4846384, Commercial Registry Office Zug, (170)
Hippus GmbH, in Zug, CH-400.4.019.711-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 23, Publ. 3695526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michailidis, Savvas, griechischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryan-Bärtschi, Susanne F., von Zürich, in Doonan (AU), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Rekingen AG, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Ryan, Leith, australischer Staatsangehöriger, in Doonan (AU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Knöpfel, Roman, von Hundwil, in Rekingen AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.