Barbara Margrit Russi-Kempter
domiciled in Wil, from Oberbüren Active mandates: Wohnstoff Russi GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Barbara Margrit Russi-Kempter", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Margrit Russi-Kempter"
Credit rating You can stay up to date through "Barbara Margrit Russi-Kempter", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Margrit Russi-Kempter"
|
Places where people with the name Barbara Margrit Russi-Kempter live
Sectors in which people with the name Barbara Margrit Russi-Kempter work
Textile production (without clothing)
Textile production (without clothing)
Private persons with the name Barbara Margrit Russi-Kempter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Barbara Margrit Russi-Kempter
Publication number: HR02-1005271609, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnstoff Russi GmbH, in Wil (SG), CHE-113.197.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, S.0, Publ. 4441237).
Firma neu:
Wohnstoff Russi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi-Kempter, Barbara Margrit, von Oberbüren, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1310679, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnstoff Hollenstein GmbH, in Wil SG, CHE-113.197.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 12, Publ. 5866158).
Statutenänderung:
21.01.2014.
Firma neu:
Wohnstoff Russi GmbH.
Zweck neu:
Verarbeitung und Verkauf von Textilprodukten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Georg genannt Georges, von Bichelsee-Balterswil, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hollenstein, Brigitta genannt Brigitte, von Bichelsee-Balterswil, in Wil SG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi-Kempter, Barbara Margrit, von Oberbüren, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.