Patrik Fredy Rüegg
domiciled in Tuggen, from Eschenbach (SG) Active mandates: PFR Lifeventure GmbH, PFR Immobilien GmbH and more Connected persons: Pascal Roman Rüegg, Paul Rüegg, Pascal Roman Rüegg and more You can stay up to date through "Patrik Fredy Rüegg", please log in or register free of charge.You are now following "Patrik Fredy Rüegg"
Credit rating You can stay up to date through "Patrik Fredy Rüegg", please log in or register free of charge.You are now following "Patrik Fredy Rüegg"
|
Places where people with the name Patrik Fredy Rüegg live
Sectors in which people with the name Patrik Fredy Rüegg work
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Operation of investment companies
Operation of restaurants
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Other transportation services
Management of real estate portfolio properties
Trading with various goods
Operation of investment companies
Operation of restaurants
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Other transportation services
Private persons with the name Patrik Fredy Rüegg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrik Fredy Rüegg
Publication number: 2885173, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Feusisberg Living AG, in Feusisberg, CHE-158.387.780, Schönfelsstrasse 3, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräussern von Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 6.6.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rüegg, Patrik, von Eschenbach SG, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Paul, von Eschenbach SG, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Pascal, von Eschenbach SG, in Tuggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2469949, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Körnlisegg Gastro & Immo GmbH, in Einsiedeln, CHE-112.093.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 15, Publ. 4738500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Pascal, von St. Gallenkappel, in Pfäffikon SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Patrik, von Eschenbach SG, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: von St. Gallenkappel, in Pfäffikon SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 2154909, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Schönfels Immobilien AG, in Feusisberg, CHE-188.685.466, Schönfelsstrasse, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräussern von Grundstücken aller Art im In- und Ausland sowie die Planung und Realisierung von Immobilienprojekten, insbesondere von Service-Appartements der Hotel-Liegenschaft 'Panorama' in Feusisberg. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag 167/1000 Miteigentum eines selbständigen und dauernden Baurechtsgrundstückes für die Erstellung, Veräusserung und Betrieb von Service-Appartements zum Preis von höchstens CHF 1'714'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Brief oder Email an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung vom 11.5.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rüegg, Patrik, von Eschenbach SG, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Paul, von Eschenbach SG, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Pascal, von Eschenbach SG, in Tuggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.