Esther Ruckstuhl
domiciled in Mastrils, from Amden and Münchwilen (TG) Active mandates: B-mont GmbH, Rep-Aviation GmbH and more Connected persons: Edwin Boos, Angelina Boos-Manetsch, Georg Pieter Pfister-Aggeler and more You can stay up to date through "Esther Ruckstuhl", please log in or register free of charge.You are now following "Esther Ruckstuhl"
Credit rating You can stay up to date through "Esther Ruckstuhl", please log in or register free of charge.You are now following "Esther Ruckstuhl"
|
|
Esther Ruckstuhl
domiciled in Roggliswil, from Pfaffnau and Roggliswil Active mandates: WVP Wärmeverbund Pfaffnau AG Connected persons: Jörg Vonmoos, Josef Schwizer, Sandra Cellarius You can stay up to date through "Esther Ruckstuhl", please log in or register free of charge.You are now following "Esther Ruckstuhl"
Credit rating You can stay up to date through "Esther Ruckstuhl", please log in or register free of charge.You are now following "Esther Ruckstuhl"
|
Places where people with the name Esther Ruckstuhl live
Sectors in which people with the name Esther Ruckstuhl work
Locksmithery, smithy and workshops
Repair and installation of machines and equipment
Fiduciary services
Heating and cooling utilities
Locksmithery, smithy and workshops
Repair and installation of machines and equipment
Fiduciary services
Heating and cooling utilities
Private persons with the name Esther Ruckstuhl
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Esther Ruckstuhl
Publication number: HR02-1004733610, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
WVP Wärmeverbund Pfaffnau AG, in Pfaffnau, CHE-102.240.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, S.0, Publ. 7064600).
Statutenänderung:
01.10.2019. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingg, Kurt, von Dagmersellen, in Pfaffnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Urs, von Wolfenschiessen, in Pfaffnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Daniel, von Pfaffnau, in Roggliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonmoos, Jörg, von Reiden, in Pfaffnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cellarius, Sandra, von Niedergösgen, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Esther, von Pfaffnau und Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Josef, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2920129, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
B-mont GmbH, in Landquart, CHE-333.519.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176676).
Domizil neu:
Bergstrasse 35, 7303 Mastrils.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Esther, von Amden, in Mastrils (Landquart), mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rep-Aviation GmbH, in B a d R a g a z, Sarganserstrasse 30, 7310 Bad Ragaz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.10.1999.
Zweck:
Reparatur von Flugzeugen, Flugzeug- und Strukturteilen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Felix, Peter, von Sargans, in Sargans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Ruckstuhl, Esther, von Münchwilen TG, Braunau und Amden, in Mastrils, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.