Martin Daniel Rosenfeld
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: WinSkills Group GmbH in Liquidation, Schweizerische Vereinigung für hirnverletzte Menschen FRAGILE Suisse Connected persons: Helga Nagy, Nicole Naumann, Elisabeth Tribaldos Dittmar and more You can stay up to date through "Martin Daniel Rosenfeld", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Daniel Rosenfeld"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Daniel Rosenfeld", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Daniel Rosenfeld"
|
Places where people with the name Martin Daniel Rosenfeld live
Sectors in which people with the name Martin Daniel Rosenfeld work
Services for school and other education
Other social services
Services for school and other education
Other social services
Private persons with the name Martin Daniel Rosenfeld
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Daniel Rosenfeld
Publication number: HR02-1006036321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Israelitische Cultusgemeinde Zürich, in Zürich, CHE-102.786.139, Verein (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenfeld, Martin Daniel, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saks, Manno, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreifuss, Jonathan Zeev, von Endingen, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobsa, Michal, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Malaika Mihal, von Adlikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Gelder, Noëmi, von Basel, in Kilchberg (ZH), Vizepräsidentin des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Richter, Rona, von St. Gallen, in Langnau am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rueff, Fred Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Quästor (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rueff, Fred, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005699542, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WinSkills Group GmbH, in Zürich, CHE-262.091.403, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343038).
Firma neu:
WinSkills Group GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Das Domizil der Gesellschaft ist aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Martin Daniel Rosenfeld, Heinrich-Wettstein-Strasse 12, 8700 Küsnacht ZH. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenfeld, Martin Daniel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Nagy, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Liezen (AT), Gesellschafterin, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005343038, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WinSkills Group GmbH, bisher in Bern, CHE-262.091.403, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2077841).
Statutenänderung:
19.11.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Martin Daniel Rosenfeld, Karl-Stauffer-Strasse 7, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagy, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Liezen (AT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ho Chi Minh City (VN)];
Rosenfeld, Martin Daniel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Köniz].