Tamara Roh
domiciled in Sierre, from Sierre Active mandates: Cercle Hippique de Sierre Connected persons: Joanne Catherine Vaudroz, Christian Michellod, Virginie Bourban and more You can stay up to date through "Tamara Roh", please log in or register free of charge.You are now following "Tamara Roh"
Credit rating You can stay up to date through "Tamara Roh", please log in or register free of charge.You are now following "Tamara Roh"
|
Places where people with the name Tamara Roh live
Sectors in which people with the name Tamara Roh work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Tamara Roh
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tamara Roh
Publication number: HR02-1004721970, Commercial Registry Office Valais, (626)
Cercle Hippique de Sierre, à Sierre, CHE-110.013.915, association (No. FOSC 8 du 14.01.2013, p.0, Publ. 7013560).
Modification des statuts:
03.09.1971. 15.03.1984. 28.04.1987. 09.06.1988. 03.02.2006. 21.10.2016. 20.10.2017.
Autres adresses:
Case postale 201, 3960 Sierre. [biffé: c/o le président, 3972 Miège].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savoy, Guillaume, de Chermignon, à Sion, membre , caissier, avec signature collective à deux;
Grandjean, André, de Le Crêt, à Miège, président, avec signature collective à deux;
Bianchetti, Elisa, de Locarno, à Sierre, membre, avec signature collective à deux;
du Fay de Lavallaz Savoy, Julie, de Sion, à Sion, membre, avec signature collective à deux;
Cotter, Fabienne, de Ayent, à Grône, membre, sans droit de signature;
Didier, Jean, ressortissant français, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature;
Lechenne, Daphné, de Montana, à Courtelary, membre, sans droit de signature;
Mauri, Vanessa, de Genève, à Port-Valais, membre, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Christian, de Bagnes, à Crans-Montana, président du comité, avec signature collective à deux;
Bourban, Virginie, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire du comité, sans droit de signature;
Bourban, Christophe, de Nendaz, à Nendaz, caissier, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Stählin, Cynthia, de Altendorf, à Chalais, membre du comité, avec signature collective à deux;
Roh, Tamara, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Vaudroz, Joanne Catherine, de Leysin, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].