Debora Veronica Rimoli
domiciled in Rorschach, from Rorschach Active mandates: e&e innovation ag Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Debora Veronica Rimoli", please log in or register free of charge.You are now following "Debora Veronica Rimoli"
Credit rating You can stay up to date through "Debora Veronica Rimoli", please log in or register free of charge.You are now following "Debora Veronica Rimoli"
|
Places where people with the name Debora Veronica Rimoli live
Sectors in which people with the name Debora Veronica Rimoli work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Debora Veronica Rimoli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Debora Veronica Rimoli
Publication number: HR02-1005210091, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rogesa AG, in St. Gallen, CHE-113.006.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2013, S.0, Publ. 7015744).
Statutenänderung:
19.05.2021.
Firma neu:
e&e innovation ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Tätigkeiten in den Bereichen Investitionen und Projektentwicklung sowie die Beratung von Unternehmungen und Unternehmern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häseli, Thomas, von Frick, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimoli, Debora Veronica, von Rorschach, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. [Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 19. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.]