Thomas Resch
domiciled in Wien, from Austria Active mandates: JetStream Switzerland GmbH Connected persons: Denis Filazafovitch, Bernhard Bingisser, Astrid Maria Schwarz-Tiefenbach You can stay up to date through "Thomas Resch", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Resch"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Resch", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Resch"
|
Places where people with the name Thomas Resch live
Sectors in which people with the name Thomas Resch work
Telephone and telecommunications
Telephone and telecommunications
Private persons with the name Thomas Resch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Resch
Publication number: HR02-1006018635, Commercial Registry Office Berne, (36)
Azego Resch GmbH, in Heimberg, CHE-400.237.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Resch, Thomas, von Männedorf, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Resch, Aaron, von Männedorf, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Resch-Gutzwiller, Pia, von Männedorf, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005945980, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JetStream Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-115.699.805, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maichanitsch-Bernhard, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Resch, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005908619, Commercial Registry Office Berne, (36)
Azego Resch GmbH, in Oberdiessbach, CHE-400.237.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, S.0, Publ. 1450049).
Statutenänderung:
05.12.2023.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
Aarestrasse 13a, 3627 Heimberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft kann mit Waren aller Art handeln. Beschaffung, Import und Verkauf von Waren aller Art. Weiter kann sie Dienstleistungen erbringen auf dem Gebiet der Aussendienstvertriebsorganisation (Rekrutierung, Schulung, Coaching, Beratung). Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Resch, Thomas, von Männedorf, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberdiessbach];
Resch-Gutzwiller, Pia, von Männedorf, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberdiessbach].