Boris Rapp
domiciled in Weggis, from Germany Active mandates: Tierwohlstiftung Bernina, VetTrust Münchenstein AG and more Connected persons: Benjamin Biner, Enrico Clavadetscher, Ulrich Göggerle and more You can stay up to date through "Boris Rapp", please log in or register free of charge.You are now following "Boris Rapp"
Credit rating You can stay up to date through "Boris Rapp", please log in or register free of charge.You are now following "Boris Rapp"
|
Places where people with the name Boris Rapp live
Sectors in which people with the name Boris Rapp work
Performance of various services
Veterinary medicine
Undertakers
Performance of various services
Veterinary medicine
Undertakers
Private persons with the name Boris Rapp
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Boris Rapp
Publication number: HR02-1006057488, Commercial Registry Office Graubünden
Fundaziun Pro bes-chas orfnas Ramosch / Pro Tierwaisenheim Ramosch, in Valsot, CHE-114.394.970, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275780).
Urkundenänderung:
04.03.2024.
Name neu:
Tierwohlstiftung Bernina.
Sitz neu:
Scuol.
Domizil neu:
c/o Clinica Alpina SA, Buorna , 7550 Scuol.
Zweck neu:
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von herrenlosen Tieren sowie Tieren, bei denen die Tierhalterinnen die Betreuung nicht weiter übernehmen können;
Anlaufstelle für Behörden bei tierwohlrelevanten Sachverhalten;
Finanzielle Unterstützung bei medizinisch notwendigen tiermedizinischen Behandlungen oder Eingriffen (inkl. Euthanasie) bei bedürftigen Tierhalterinnen;
Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung von Fachpersonal (z.B. Tierärztinnen, Tierpflegerinnen, Praktikant(lnn)en und tiermedizinische Praxisassistentinnen) sowie bei der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochstehenden tiermedizinischen Versorgung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conradin, Belinda, von Sent und Santa Maria Val Müstair, in Ramosch (Valsot), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Dr. Men, von Ramosch, in Sent, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggisberg, Verena, von Zollikon, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfner, Erich, von Klosters-Serneus, in Strada (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Martin, von Marbach LU und Rickenbach LU, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biner, Benjamin, von Zermatt, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clavadetscher, Enrico, von Küblis, in Eitweg (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005973927, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'062 vom 15.02.2024. VetTrust Münchenstein AG, in Münchenstein, CHE-474.133.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965856).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005877500, Commercial Registry Office Graubünden
Tierärztliche Praxis Sils AG, in Sils im Engadin/Segl, CHE-274.434.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Marco, von Scuol, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biner, Dr. med. vet. Benjamin, von Zermatt, in Scuol, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolb, Jeannine Marlies, von Oberriet (SG), in Nersingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tadic-Boškovic, Suzana, von Wohlen (AG), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.