Micheline Raissle-Holweck
domiciled in Lugano, from Zürich and Moosseedorf Active mandates: AGAN GmbH Connected persons: Joël Raissle, Fabienne Raissle You can stay up to date through "Micheline Raissle-Holweck", please log in or register free of charge.You are now following "Micheline Raissle-Holweck"
Credit rating You can stay up to date through "Micheline Raissle-Holweck", please log in or register free of charge.You are now following "Micheline Raissle-Holweck"
|
Places where people with the name Micheline Raissle-Holweck live
Sectors in which people with the name Micheline Raissle-Holweck work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Micheline Raissle-Holweck
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Micheline Raissle-Holweck
Publication number: HR02-1005644453, Commercial Registry Office Zug, (170)
SAPAS GmbH, in Zug, CHE-105.335.023, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484069).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen Beratungen im Bereich der Politik, des Generalmanagements, Marketings und Finanzen sowie die Vermittlung von Marken-, Lizenz- und Treuhandgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raissle-Holweck, Micheline, von Zürich, in Lugano, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ouedraogo, Issaka, von Otelfingen, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publication number: HR02-1005484069, Commercial Registry Office Zug, (170)
SAPAS GmbH, in Zug, CHE-105.335.023, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Jürg, von Otelfingen und Walkringen, in Otelfingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raissle-Holweck, Micheline, von Zürich, in Lugano, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publication number: 4405477, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGAN GmbH, in Uitikon, CHE-107.714.905, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3698911).
Statutenänderung:
26.07.2018.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Libernstrasse 22, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Buchhaltung, Controlling, Steuern, Liegenschaftsverwaltung, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Ebenso Organisation, Durchführung und Verkauf von internationalen Reisen aller Art, Aufbau einer Tourismus-Datenbank und Chartergeschäft zu Land, zu Wasser und in der Luft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raissle-Holweck, Micheline, von Zürich und Moosseedorf, in Otelfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Raissle, Fabienne, von Zürich, in Zumikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].