Karin Brigitte Portmann Zürcher
domiciled in Aarwangen, from Schüpfheim Active mandates: The Natural Step Schweiz in Liquidation, Energiewendegenossenschaft and more Connected persons: Samuel Perret, Marc Niklaus Steiner, Beat Kohler and more You can stay up to date through "Karin Brigitte Portmann Zürcher", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Brigitte Portmann Zürcher"
Credit rating You can stay up to date through "Karin Brigitte Portmann Zürcher", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Brigitte Portmann Zürcher"
|
Places where people with the name Karin Brigitte Portmann Zürcher live
Sectors in which people with the name Karin Brigitte Portmann Zürcher work
Other freelance work
Electrical power production and utilities
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Architectural and engineering activities
Other social services
Notary and advocate office
Other freelance work
Electrical power production and utilities
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Architectural and engineering activities
Other social services
Notary and advocate office
Private persons with the name Karin Brigitte Portmann Zürcher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karin Brigitte Portmann Zürcher
Publication number: HR02-1005848676, Commercial Registry Office Zug, (170)
The Natural Step Schweiz, in Zug, CHE-452.106.843, Verein (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258600).
Name neu:
The Natural Step Schweiz in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann Zürcher, Karin, von Schüpfheim, in Aarwangen, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Perret, Samuel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005661942, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energiewendegenossenschaft, in Ringgenberg (BE), CHE-147.116.395, Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466855).
Statutenänderung:
31.10.2022.
Zweck neu:
Die Energiewendegenossenschaft bezweckt: Die Förderung und Realisierung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie für seine Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe. Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich möglichst viele Personen und Unternehmen solche Energiesysteme leisten können. Dies gilt auch für Energiesparmassnahmen sowie Weiterbildungsangebote im Bereich erneuerbarer Energien. Dafür kann die Genossenschaft Material oder Dienstleistungen kaufen und verkaufen oder Personen anstellen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich per Briefpost oder Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhart, Syril, von Fraubrunnen, in Hondrich (Spiez), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann Zürcher, Karin, von Schüpfheim, in Aarwangen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohler, Beat, von Landiswil, in Meiringen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kreis, Roland Prof. Dr., von Ermatingen, in Spiez, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Toneatti-Thomann, Marlis, von Frutigen, in Faulensee (Spiez), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneiter, Lukas, von Amsoldingen, in Amsoldingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Marc Niklaus, von Ringgenberg (BE), in Reichenbach im Kandertal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005648245, Commercial Registry Office Berne, (36)
KITAMU GmbH, in Aarwangen, CHE-193.308.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Anne-Sophie, von Trub, in Aarwangen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Portmann Zürcher, Karin, von Schüpfheim, in Aarwangen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zürcher, Hans Ulrich, von Trub, in Aarwangen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].