Alesch Pipenbaher
domiciled in Galgenen, from Slovenia Active mandates: Nano Studios GmbH Connected persons: Robert Casagrande, Danielli Boeno De Sena You can stay up to date through "Alesch Pipenbaher", please log in or register free of charge.You are now following "Alesch Pipenbaher"
Credit rating You can stay up to date through "Alesch Pipenbaher", please log in or register free of charge.You are now following "Alesch Pipenbaher"
|
Places where people with the name Alesch Pipenbaher live
Sectors in which people with the name Alesch Pipenbaher work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Alesch Pipenbaher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alesch Pipenbaher
Publication number: HR02-1005444132, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
DUNAMIS Society GmbH, in Altendorf, CHE-168.036.945, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391956).
Firma neu:
DUNAMIS Society GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DUNAMIS Society LLC in liquidation) (DUNAMIS Society SARL en liquidation) (DUNAMIS Society SAGL in liquidazione). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pipenbaher, Alesch, slowenischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005001501, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Nano Studios GmbH, in Luzern, CHE-266.134.595, Werchlaubengässli 10, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2020.
Zweck:
Betrieb von Fitnessstudios;
Erbringung weiterer Dienstleistungen sowie Vertrieb und Handel diverser Produkte auf dem Gebiet von Fitness und Gesundheit;
Kauf, Verkauf, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen und gewerblichen Schutzrechten sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihr im Zusammenhang stehen;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 22.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Casagrande, Robert, von Luzern, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boeno De Sena, Danielli, brasilianischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pipenbaher, Alesch, slowenischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3669133, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Aviation Finance and Leasing S.à r.l., Luxembourg, Branch Freienbach, in Freienbach, CHE-372.456.719, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446673).
Hauptsitz in:
Luxembourg (LU).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pipenbaher, Alesch, slowenischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mouräo Braga, Laila, genannt Laila Braga, von Lausanne, in Altendorf, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.