Peter Pietrowski
domiciled in Recklinghausen, from Germany Active mandates: Qualitycomp GmbH Connected persons: Marco Kellenberger You can stay up to date through "Peter Pietrowski", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Pietrowski"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Pietrowski", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Pietrowski"
|
Places where people with the name Peter Pietrowski live
Sectors in which people with the name Peter Pietrowski work
Rental of consumer durables
Rental of consumer durables
Private persons with the name Peter Pietrowski
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Pietrowski
Publication number: HR02-1005858796, Commercial Registry Office Berne, (36)
Qualitycomp GmbH, in Thun, CHE-108.559.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6270010, Commercial Registry Office Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S. 3, Publ. 4954740).
Firma neu:
IBEG Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Anton, von Trub, in Bolligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4954740, Commercial Registry Office Berne, (36)
IBEG Schweiz GmbH, in Thun, CH-036.4.044.394-9, Mittlere Strasse 13, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2009, 23.03.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von IBEG Produkten (insbesondere Produkte für den Schienen- und Strassenverkehr sowie Medizinaltechnik) sowie sonstiger technischer Produkte in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 13.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
IBEG systems GmbH (HR B 5537), in Marl (DE), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger AG Thun (CH-092.3.006.674-8), in Thun, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boehni, Kurt A., von Stäfa, in Roswell (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), mit Einzelunterschrift.