André Josef Pellet
domiciled in Düdingen, from St. Ursen Active mandates: International Rolling Stock Investment AG, LokPool AG and more Connected persons: Daniel Wägeli, Christoph Schümperli, Jakob Willi Haag and more You can stay up to date through "André Josef Pellet", please log in or register free of charge.You are now following "André Josef Pellet"
Credit rating You can stay up to date through "André Josef Pellet", please log in or register free of charge.You are now following "André Josef Pellet"
|
Places where people with the name André Josef Pellet live
Sectors in which people with the name André Josef Pellet work
Trading with machines
Rental of automotive
Transportation of passenger and freight by train
Other booking services
Trading with machines
Rental of automotive
Transportation of passenger and freight by train
Other booking services
Private persons with the name André Josef Pellet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Josef Pellet
Publication number: HR02-1005694872, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
BauRail AG, in Frauenfeld, CHE-113.856.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005577371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanoli, Luca, von Airolo, in Oberwil b. Zug (Zug), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellet, André Josef, von St. Ursen, in Düdingen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanoli, Marco, von Airolo, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Jong, Daniel, von Winterthur, in Uetliberg (Zürich), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005537812, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
International Rolling Stock Investment GmbH, in Frauenfeld, CHE-305.814.721, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276705).
Statutenänderung:
08.07.2022. 08.07.2022. 08.07.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.07.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 6'533'678.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'427'639.88 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
International Rolling Stock Investment AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf, den Verkauf, die Vermietung, das Leasing sowie sonstige Verwertung von Schienenfahrzeugen (neu & gebraucht). Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- und oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann insbesondere auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und technische Einrichtungen sowie Fertigungs- und Instandhaltungswerkstätte erwerben, hüten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 08.07.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 70'000.00 verrechnet, wofür 700 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. Gemäss Erklärung vom 28.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Rudolf, von Wallisellen, in Turbenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rail Event AG (CHE-101.986.919), in Frauenfeld, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Jakob, von Illnau-Effretikon, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Pommelsbrunn-Hohenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pellet, André, von St. Ursen, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wägeli, Daniel, von Truttikon, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schümperli, Christoph, von Wäldi, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005535091, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
TR Trans Rail AG, in Frauenfeld, CHE-113.491.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276710).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellet, André Josef, von St. Ursen, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brig (Brig-Glis)];
Sigrist, Monika, von Kemmental, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Simon, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.