Beatrice Parpan-Simonet
domiciled in Lenzerheide/Lai, from Vaz/Obervaz Active mandates: Berghotel Tgantieni AG Connected persons: Edwina Beltrametti-Parpan, Joachim Parpan-Simonet You can stay up to date through "Beatrice Parpan-Simonet", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Parpan-Simonet"
Credit rating You can stay up to date through "Beatrice Parpan-Simonet", please log in or register free of charge.You are now following "Beatrice Parpan-Simonet"
|
Places where people with the name Beatrice Parpan-Simonet live
Sectors in which people with the name Beatrice Parpan-Simonet work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Beatrice Parpan-Simonet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beatrice Parpan-Simonet
Publication number: 5042618, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Berghaus Tgantieni AG, in Vaz/Obervaz, CH-350.3.000.355-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.1995, S. 4919).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Firma neu:
Berghotel Tgantieni AG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 60 Namenaktien zu CHF 1 000 80 Stimmrechts-Namenaktien zu CHF 500].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 31.03.1977 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 31.3.1977 und Bilanz per 30.11.1976 von der nicht eingetragenen Einzelfirma 'Luis Parpan', in Lenzerheide Gde. Vaz/Obervaz, Aktiven von CHF 938 919 und Passiven von CHF 406 254.15, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1 000 und 80 Stimmrechts-Namenaktien zu CHF 500 ausgegeben sowie CHF 432 664.85 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Armin, von Felsberg, in Felsberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parpan-Simonet, Joachim, von Vaz/Obervaz, in Lenzerheide/Lai, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lenzerheide Gde. Vaz/Obervaz, Mitglied];
Beltrametti-Parpan, Edwina, von Castaneda und Vaz/Obervaz, in Valbella (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parpan-Simonet, Beatrice, von Vaz/Obervaz, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.