Paul Niederberger jun.
domiciled in Dallenwil, from Dallenwil Active mandates: Wohlfahrtsstiftung Gebr. Niederberger AG, Hoch- & Tiefbau, Dallenwil Connected persons: Urs Niederberger-Jucker, Josef Niederberger-Aquino You can stay up to date through "Paul Niederberger jun.", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Niederberger jun."
Credit rating You can stay up to date through "Paul Niederberger jun.", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Niederberger jun."
|
Places where people with the name Paul Niederberger jun. live
Sectors in which people with the name Paul Niederberger jun. work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Paul Niederberger jun.
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Niederberger jun.
Publication number: HR02-1005672924, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Berichtigung des im SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 133 vom 23.01.2023 Wohlfahrtsstiftung Gebr. Niederberger AG, Hoch- & Tiefbau, Dallenwil, in Dallenwil, CHE-109.779.376, Stiftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662078).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: HR02-1005662078, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Wohlfahrtsstiftung Gebr. Niederberger AG, Hoch- & Tiefbau, Dallenwil, in Dallenwil, CHE-109.779.376, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610565).
Organisation neu:
[Organisation von Amtes wegen gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften;
gestrichen: Organe: Stiftungsrat von 1 oder mehreren Mitgliedern].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Urs, von Dallenwil, in Dallenwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Niederberger-Aquino, Josef, von Dallenwil, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Stansstad, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Niederberger, Paul jun., Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005575758, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) Genossenschaft, in Zollikofen, CHE-102.415.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zufferey, Christian, von Chalais, in Mörel (Mörel-Filet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Ursula, von Mühleberg, in Rüplisried (Mühleberg), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger-Zemp, Andrea Christine, von Schüpfheim, in Bäretswil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zemp, Andrea Christine];
Balmer, Stèphane Daniel, von Mühleberg, in Courcelon (Courroux), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Valentin Franz, genannt Valo, von Bürglen (UR), in Bürglen UR, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, John, von Grindelwald, in Lütschental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Thomas Dr., von Murten, in Habsburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.