Marco Nay
domiciled in Urmein, from Chur and Trun Active mandates: BAFO AG in Liquidation, Tembrix AG and more Connected persons: Peter Meier, Peter Meier You can stay up to date through "Marco Nay", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Nay"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Nay", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Nay"
|
Places where people with the name Marco Nay live
Sectors in which people with the name Marco Nay work
Trading with various goods
Services regarding management consulting
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Trading with various goods
Services regarding management consulting
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Private persons with the name Marco Nay
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Nay
Publication number: HR02-1005554590, Commercial Registry Office Graubünden
GRISOBOHR AG, in Untervaz, CHE-107.950.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166991).
Weitere Adressen:
Fadäraweg 9, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nay, Marco, von Chur, in Urmein, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Giandomenico, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005097099, Commercial Registry Office Graubünden
Hobelo Vermögensverwaltungs AG, in Maienfeld, CHE-111.747.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357967).
Firma neu:
Hobelo Vermögensverwaltungs AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o nay treuhand & beratung, Reichsgasse 42, 7000 Chur.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hold, Liselotte, von Davos, in Maienfeld, Präsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Hold, Beat, von Davos, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Nay, Marco, von Chur, in Urmein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005087218, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Krone Bad Ragaz AG, in Bad Ragaz, CHE-115.696.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, S.0, Publ. 4146063).
Firma neu:
Krone Bad Ragaz AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o nay treuhand & beratung, Reichsgasse 42, 7000 Chur (Liquidationsadresse).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Souni (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Marco, von Chur, in Urmein, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Chur und Trun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].