Christof Murer
domiciled in Zürich, from Rapperswil-Jona Active mandates: Lemur Projects AG, MM Real Estate AG Connected persons: Birgit Bachmann, Sandro Stefano Marazzi You can stay up to date through "Christof Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Murer"
Credit rating You can stay up to date through "Christof Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Murer"
|
|
Christof Murer
domiciled in Dietlikon, from Rapperswil-Jona Active mandates: LIVESOUND B AG, REC Tec AG and more Connected persons: Sandro Stefano Marazzi, Thomas Gfeller, Werner Christen and more You can stay up to date through "Christof Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Murer"
Credit rating You can stay up to date through "Christof Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Murer"
|
Places where people with the name Christof Murer live
Sectors in which people with the name Christof Murer work
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Rental of machinery and movable equipment
Other services: entertainment and recreation
Trade fair, exhibition and convention organising
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Rental of machinery and movable equipment
Other services: entertainment and recreation
Trade fair, exhibition and convention organising
Private persons with the name Christof Murer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christof Murer
Publication number: HR02-1006021098, Commercial Registry Office Berne, (36)
LIVESOUND B AG, in Schüpfen, CHE-102.644.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschaggelar, Rolf, von Steffisburg, in Grosshöchstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschaggelar, Beat, von Steffisburg, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Christof, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Werner, von Thörigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller, Thomas, von Worb, in Radelfingen b. Aarberg (Radelfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marazzi, Sandro, von Mendrisio, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005552142, Commercial Registry Office Uri, (120)
REC Tec AG, in Altdorf (UR), CHE-407.392.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466939).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Christof, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004822335, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Innovation 6 GmbH, in Uster, CHE-263.807.653, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794645).
Statutenänderung:
29.01.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.01.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 936'899.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 76'451.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Innovation 6 AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Innovation 6 SA) (Innovation 6 Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 38'059.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 29.01.2020 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 61'941.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbach, Markus Roland, von Zug, in Gisikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Matthias Christian, von Zürich, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Christian, von Cham, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grabulovski, Dragan, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauchenauer, Ernst, von Kradolf-Schönenberg, in Mont-sur-Rolle, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murer, Christof, von Rapperswil-Jona, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näf, Michael, von Neckertal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rast, Stefan, von Aristau, in Bremgarten (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stromer, Urs Edgar, von Zürich, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turdo, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Christof, von Grabs, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sanitas Beteiligungen AG (CHE-115.612.520), in Zürich, Gesellschafterin;
zwazo gmbh (CHE-116.142.830), in Reitnau, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beichler, Sven, von Illnau-Effretikon, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Calabrò, Viktor, von Zürich, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Christof Benjamin, von Langnau im Emmental, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.