Monika Mosimann
domiciled in Basel, from Sumiswald Active mandates: STE'S DESIGN AG, Gaia Insights GmbH and more Connected persons: Stéphanie Schaeffer, Martina Mangelsdorf, Valérie Singer Martinken and more You can stay up to date through "Monika Mosimann", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Mosimann"
Credit rating You can stay up to date through "Monika Mosimann", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Mosimann"
|
Places where people with the name Monika Mosimann live
Sectors in which people with the name Monika Mosimann work
Trading in clothings
Services regarding management consulting
Personal wellness and beauty services
Fiduciary services
Trading in clothings
Services regarding management consulting
Personal wellness and beauty services
Fiduciary services
Private persons with the name Monika Mosimann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Monika Mosimann
Publication number: HR02-1005693726, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PRO FILIA Aargau, in Baden, CHE-112.332.811, Verein (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615039).
Statutenänderung:
18.10.2022.
Name neu:
Refugio Aargau.
Zweck neu:
Als soziales Werk setzt er sich zum Ziel, vor allem Menschen in schwierigen Lebenssituationen günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, unabhängig von Nationalität, Konfession, sozialem Stand, Geschlecht.
Organisation neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habermann, Petra, von Baden, in Ehrendingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Monika, von Sumiswald, in Fislisbach, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavallini, Maja, von Onsernone, in Baden, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heggli, Jasmin, von Kaltbrunn, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005620542, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Kulturförderung Lenk, in Lenk, CHE-108.221.775, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Tobias, von Bottenwil, in Zweisimmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Matthias, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann-Goepfert, Monika, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Vincent, von Fribourg und St. Ursen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005382293, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
MAXIMAL AG, in Arlesheim, CHE-110.572.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, S.0, Publ. 6136812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer-Roth, Marlis, von Basel und Rapperswil BE, in Arlesheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bader, Claudine, von Langenbruck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeffer, Stéphanie, von Möhlin, in Schlierbach (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mosimann, Monika, von Sumiswald, in Basel, Direktorin, mit Einzelunterschrift.