Pierre Moreillon
domiciled in Panex, from Bex Active mandates: Société coopérative de laiterie de Villars-Chesières-Arveyes Connected persons: Oscar Bonzon, Gérard Guex, Daniel Durgniat and more You can stay up to date through "Pierre Moreillon", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Moreillon"
Credit rating You can stay up to date through "Pierre Moreillon", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Moreillon"
|
Places where people with the name Pierre Moreillon live
Sectors in which people with the name Pierre Moreillon work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Pierre Moreillon
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pierre Moreillon
Publication number: HR02-1006127508, Commercial Registry Office Valais, (626)
FLV Fédération Laitière Valaisanne, société coopérative, à Sierre, CHE-100.171.010, société coopérative (No. FOSC 144 du 26.07.2024, Publ. 1006095333).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny (CH-621.3.000.423-4), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Berra, Stéphane Gustave, de Champéry, à Champéry, administratrice, sans droit de signature;
Gisier, Alain, de Messen, à Ollon, administrateur, sans droit de signature;
GF Audit SA, succursale de Bagnes (CHE-235.340.331), à Val de Bagnes, organe de révision.
Publication number: 1620007, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vallait SA, à Sierre, CHE-101.715.059, société anonyme (No. FOSC 32 du 17.02.2014, Publ. 1350363).
Modification des statuts:
16.06.2014.
Transfert de patrimoine:
selon contrat de transfert de patrimoine du 16.06.2014 et inventaire au 31.12.2013 il est fait apport des actifs de CHF 25'286'478.35 et des passifs envers les tiers de CHF 21'369'605.50 à la société anonyme 'Cremo S.A.', à Villars-sur-Glâne (CHE-105.945.049).Contre-prestation: une créance de CHF 3'500'000.00.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettre personnelle.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gabioud, Marcel, de Orsières, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Kluser, Walter, de Ried (Brig), à Brig (Brig-Glis), administrateur, sans droit de signature;
Vionnet, Claude, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Stalder, Max, de Visp, à Visp, administrateur et secrétaire, sans droit de signature;
Arnold, Roman, de Simplon, Simplon, administrateur, sans droit de signature;
Haefliger, Franz, de Fischbach, à Viège (Visp), administrateur, sans droit de signature;
Pillet, Stéphane, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Tornay, Laurent, de Orsières, à Orsières, administrateur, sans droit de signature;
Costa, Pedro José, citoyen Portugais, à Saxon, avec signature collective à deux;
Jollien, Olivier, de Ayent, à Ayent, avec signature collective à deux;
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, avec signature collective à deux;
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mariaux, Christian, de Vionnaz, à Vionnaz, président, avec signature collective à deux;
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Nobs, Paul Albert, de Seedorf BE, à Corminboeuf, président, avec signature collective à deux;
Niederhäuser, Paul, de Wattenwil, à Neuchâtel, administrateur, avec signature collective à deux;
Pellaux, Michel André, de Pomy, à Châtillon FR, vice-président, avec signature collective à deux;
Mertl, Micheline, de Orsières, à Givisiez, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature;
Sottas, Jean-Louis, de Vaulruz, à Vaulruz, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur délégué avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 1350363, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vallait SA, à Sierre, CHE-101.715.059, société anonyme (No. FOSC 192 du 04.10.2011, p. 0, Publ. 6361740).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Varone, Gérard, de Sion, à Bramois (Sion), président, avec signature collective à deux;
Baudy, Jean-Michel, de Ollon, à Huémoz (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Rouiller, Jean-Luc, de Vuisternens-devant-Romont, à Villars-sur-Glâne, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mariaux, Christian, de Vionnaz, à Vionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature];
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.