Dr. Marco Mona
domiciled in Quinto, from Quinto Active mandates: Stiftung Érgata, Stiftung Clément Moreau Connected persons: David Niklaus Bresch, Regula Jann, Sylvia Heidi Baumann and more You can stay up to date through "Dr. Marco Mona", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Marco Mona"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Marco Mona", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Marco Mona"
|
Places where people with the name Marco Mona live
Sectors in which people with the name Marco Mona work
Other social services
Religious, political or secular associations
Other social services
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Marco Mona
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Mona
Publication number: 2675737, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Anne Cuneo(Fondation Anne Cuneo), in Zürich, CHE-402.188.856, c/o Roland Stampfli Treuhand, Lerchenberg 39, 8046 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.05.2013.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist der Unterhalt der Archive von Anne Cuneo und die Förderung ihrer Werke und Publikationen. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 21.05.2013 der Anne Cuneo, in Zürich.
Eingetragene Personen:
Cuneo, François, von Lausanne, in Bière, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuneo, Felix, von Lausanne, in Yverdon-les-Bains, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducrest, Jacques, von Rue, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maggetti, Daniel, von Centovalli, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mona, Marco, von Quinto, in Quinto, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mona, Martino, von Quinto, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rittmeyer Robel, Eva, von Genève, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BERO Treuhand AG (CHE-104.749.528), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Publication number: 2254623, Commercial Registry Office Zug, (170)
SHIFT360 Foundation, in Zug, CHE-116.226.881, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1705317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mona, Dr. Marco, von Quinto, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Gianfranco, von Thalheim AG, in Crissier, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ ];
Bachmann, Peter Max, von Stettfurt, in Stettfurt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Eduard Peter, von Gossau ZH, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raemy, René Beat, von Plaffeien, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1679839, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Associazione Nuova Scuola Media Enrico Fermi (ANSEF), in Zürich, CHE-409.068.816, Verein (SHAB Nr. 194 vom 05.10.2012, Publ. 6877778).
Name neu:
Associazione Nuova Scuola Media Enrico Fermi (ANSEF) in Liquidation. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mona, Marco, von Quinto, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.