Agostino Miniaci
domiciled in Schwarzhäusern, from Italy Active mandates: I TRE GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Agostino Miniaci", please log in or register free of charge.You are now following "Agostino Miniaci"
Credit rating You can stay up to date through "Agostino Miniaci", please log in or register free of charge.You are now following "Agostino Miniaci"
|
Places where people with the name Agostino Miniaci live
Sectors in which people with the name Agostino Miniaci work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Agostino Miniaci
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Agostino Miniaci
Publication number: HR02-1005732269, Commercial Registry Office Berne, (36)
I TRE GmbH, bisher in Rorbas, CHE-237.390.788, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675411).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Schwarzhäusern.
Domizil neu:
Grossweier 12, 4911 Schwarzhäusern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miniaci, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Schwarzhäusern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 201 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Embrach].
Publication number: 3675411, Commercial Registry Office Zurich, (20)
I TRE GmbH, in Rorbas, CHE-237.390.788, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larosa, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Larosa, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miniaci, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Embrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 201 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3339157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
I TRE GmbH(I TRE Sàrl) (I TRE Sagl) (I TRE Ltd liab. Co), in Rorbas, CHE-237.390.788, Tössstrasse 41, 8427 Rorbas, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2017.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants und Herstellung von sowie Handel mit Lebensmitteln, Getränken und Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'100.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Larosa, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Miniaci, Agostino, italienischer Staatsangehöriger, in Embrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Larosa, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.