Rita Mettler
domiciled in Gossau, from Reichenburg Active mandates: Mettler Landschaftsarchitektur AG Connected persons: Brigitte Mettler, Marek Langner You can stay up to date through "Rita Mettler", please log in or register free of charge.You are now following "Rita Mettler"
Credit rating You can stay up to date through "Rita Mettler", please log in or register free of charge.You are now following "Rita Mettler"
|
Places where people with the name Rita Mettler live
Sectors in which people with the name Rita Mettler work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Rita Mettler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rita Mettler
Publication number: 2534779, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mettler Landschaftsarchitektur AG, in Gossau SG, CHE-428.382.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Rita, von Reichenburg, in Gossau SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mettler, Marianna, von Wil SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Konrad, von Reichenburg, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Brigitte, von Reichenburg, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langner, Marek, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2222927, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mettler Landschaftsarchitektur AG, in Gossau SG, CHE-428.382.130, Oberwattstrasse 7, 9200 Gossau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2015.
Zweck:
Betrieb eines Büros für Landwirtschaftsarchitektur und Planung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Rita Mettler Landschaftsarchitektur, in Gossau SG, gemäss Vertrag vom 13.06.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 215'672.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 212'834.59 zum Preis von CHF 2'837.49.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mettler, Rita, von Reichenburg, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4132964, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pfadfinderheime Kyburg Thun, in Thun, CH-092.5.002.413-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 4, Publ. 3551408).
Domizil neu:
c/o Lukas Bühler, Hopfenweg 18, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straubhaar, Adrian, von Strättligen, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Rita, von Zwieselberg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Lukas, von Basel, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
Berger, Andreas, von Fahrni, in Thun, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].