Fabrice Métrailler
domiciled in Evolène, from Evolène Active mandates: Télé-Evolène SA, Métrailler Fabrice Restaurant La Taverne Evolénarde Connected persons: Hadrien Eggs, Fabrice Pierre Josy Fournier, Jean-Yves Rumpf and more You can stay up to date through "Fabrice Métrailler", please log in or register free of charge.You are now following "Fabrice Métrailler"
Credit rating You can stay up to date through "Fabrice Métrailler", please log in or register free of charge.You are now following "Fabrice Métrailler"
|
Places where people with the name Fabrice Métrailler live
Sectors in which people with the name Fabrice Métrailler work
Transportation of passenger and freight by road
Operation of restaurants
Transportation of passenger and freight by road
Operation of restaurants
Private persons with the name Fabrice Métrailler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fabrice Métrailler
Publication number: HR02-1005960268, Commercial Registry Office Valais, (626)
New Pub, Hartmann Ekkehard-Felix, à Crans-Montana, CHE-402.113.025, entreprise individuelle (No. FOSC 198 du 12.10.2020, Publ. 1004998128).
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Fabrice Henri Joseph, de Evolène, à Evolène, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005763178, Commercial Registry Office Valais, (626)
Télé-Evolène SA, à Evolène, CHE-105.872.605, société anonyme (No. FOSC 126 du 03.07.2014, p.0, Publ. 1592187).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Yves Rumpf, Route de Sonville 31, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Case postale 80, 1983 Evolène.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaspoz, Olivier, de Evolène, à Hérémence, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Métrailler, Michel, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Castro, Yvan, de Zürich et Signau, à Nyon, administrateur, sans droit de signature;
Rapalli, Philippe, de Vétroz, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Schmaltzried, Patrick, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Fabrice, de Evolène, à Vétroz, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gimenez, Andres, de Lignières, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Eggs, Hadrien, de Sierre, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Métrailler, Fabrice, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Patrick, de Evolène, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Commercial Registry Office Valais
Métrailler Fabrice, à Evolène, 1983 Evolène, nouvelle raison individuelle.
Objet de l'entreprise:
café-restaurant. Le titulaire reprend les actifs et passifs de la raison individuelle radiée 'Georges Henri', à Evolène (FOSC du 29.04.1994, no 83, p. 2347).
Personne inscrite:
Métrailler, Fabrice, de Evolène, à Evolène, titulaire, avec signature individuelle.