Marco Mascis
domiciled in Regensberg, from Merzligen Active mandates: SUBARU SCHWEIZ AG Connected persons: Roger Kunz, Walter Frey, Gerhard Schürmann and more You can stay up to date through "Marco Mascis", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Mascis"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Mascis", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Mascis"
|
Places where people with the name Marco Mascis live
Sectors in which people with the name Marco Mascis work
Car dealership
Car dealership
Private persons with the name Marco Mascis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Mascis
Publication number: HR02-1004876881, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SUBARU SCHWEIZ AG, in Safenwil, CHE-103.815.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773714).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mascis, Marco, von Merzligen, in Regensberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3815118, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cadillac Schweiz GmbH, in Brügg, CH-170.4.004.481-0, Import, Export, Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör, insbesondere unter den Marken 'Cadillac' usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 5, Publ. 3268654).
Statutenänderung:
26.01.2007.
Firma neu:
Kroymans Import Schweiz GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kroymans Importation Suisse S.à r.l.) (Kroymans Import Switzerland Ltd liab. Co).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mascis, Marco, von Merzligen, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Vrieze, Bert Atze, niederländischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2962142, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cadillac Schweiz GmbH (Cadillac Suisse S.à r.l.) (Cadillac Switzerland Ltd liab. Co), bisher in Zug, CH-170.4.004.481-0, Import, Export, Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör, insbesondere unter der Marke 'Cadillac' usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2005, S. 16).
Statutenänderung:
25.05.2005.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Bernstrasse 18, 2555 Brügg bei Biel.
Zweck neu:
Import, Export, Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör, insbesondere unter den Marken 'Cadillac', 'Corvette' und /oder andere, Ausübung von Leasing- und Finanzierungstätigkeiten sowie Errichten und Betreiben von Händler-Betrieben. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern;
sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Kroymans Schweiz GmbH, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [wie bisher];
Manders, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
van der Steenhoven, Antonius Johanna Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Baarn (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Monincx, Arno Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalwijk (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
De Vrieze, Bert Atze, niederländischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mascis, Marco, von Merzligen, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.