Philippe Lüthi
domiciled in Hasle b. Burgdorf, from Diemtigen Active mandates: conzepta team AG, conzepta team holding AG Connected persons: Alin Andersen, Urs Blaser, Bruno Bernet and more You can stay up to date through "Philippe Lüthi", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Lüthi"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Lüthi", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Lüthi"
|
Places where people with the name Philippe Lüthi live
Sectors in which people with the name Philippe Lüthi work
IT services
Operation of other financial institutions
IT services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Philippe Lüthi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Lüthi
Publication number: HR02-1005294338, Commercial Registry Office Berne, (36)
conzepta team AG, in Bern, CHE-104.844.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Dominic, von Worb, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Philippe, von Diemtigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Trimbach].
Publication number: HR02-1005294339, Commercial Registry Office Berne, (36)
conzepta team holding AG, in Bern, CHE-479.180.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Dominic, von Worb, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Philippe, von Diemtigen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh)].
Publication number: HR02-1005273661, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Artisana, in Bern, CHE-101.230.655, Verein (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253222).
Statutenänderung:
11.08.2021.
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 11.08.2021 und Inventar per 28.02.2021 Aktiven von CHF 17'356'262.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Stiftung Artisana, in Bern (CHE-368.724.880).
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Verein Artisana in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuy-Ramseyer, Andreas, von Lauterbrunnen, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Lüthi, Philippe, von Linden, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift.