Roland Leemann
domiciled in Uster, from Arni (BE) Active mandates: Kick4Kids Soccercamp GmbH in Liquidation Connected persons: René Fiechter You can stay up to date through "Roland Leemann", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Leemann"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Leemann", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Leemann"
|
Places where people with the name Roland Leemann live
Sectors in which people with the name Roland Leemann work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Roland Leemann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Leemann
Publication number: 3627141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RN Sport Events GmbH, in Uster, CHE-115.208.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 23, Publ. 5352826).
Statutenänderung:
10.05.2017.
Firma neu:
KickforKids Football Events GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, Nadine, von Arni BE, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leemann, Roland, von Arni BE, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Michael, von Rüegsau, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3487703, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trend Sport Travel GmbH, in Winterthur, CHE-113.815.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, Publ. 6275346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, Roland, von Arni BE, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Michael Peter, von Rüegsau, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 6610672, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kick4Kids Soccercamp GmbH, in Arth, CH-130.4.017.960-2, bei ALLFINANZ Beratung & Planung, Andreas Gauch, Gotthardstrasse 47, 6415 Arth, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2012.
Zweck:
Durchführung von Fussballcamps, Fussballreisen, Fussballturnieren, Fussballtrainingslagern, sowie den Import, Export und den Handel mit Waren aller Art;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.1.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fiechter, René, von Dürrenroth, in Oftringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leemann, Roland, von Arni BE, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.