Yves Charles Georges Lamontagne
domiciled in Evilard, from Langnau im Emmental Active mandates: Xanthos AG, Lamocas Holding AG and more Connected persons: Céline Michèle Lamontagne, Lena Fanya Lamontagne, Philipp Theodor Straub and more You can stay up to date through "Yves Charles Georges Lamontagne", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Charles Georges Lamontagne"
Credit rating You can stay up to date through "Yves Charles Georges Lamontagne", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Charles Georges Lamontagne"
|
Places where people with the name Yves Charles Georges Lamontagne live
Sectors in which people with the name Yves Charles Georges Lamontagne work
Trading in IT and communications products
Operation of investment companies
Trading in consumer goods
Management of real estate portfolio properties
Trading in IT and communications products
Operation of investment companies
Trading in consumer goods
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Yves Charles Georges Lamontagne
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yves Charles Georges Lamontagne
Publication number: HR02-1005845504, Commercial Registry Office Berne, (36)
Xanthos AG, bisher in Zug, CHE-101.749.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311143).
Statutenänderung:
08.09.2023.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
c/o Sacom AG, Erlenstrasse 27, 2555 Brügg BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektronischen Geräten auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Michael, von Escholzmatt-Marbach, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamontagne, Yves, von Langnau im Emmental, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004986876, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lamo Immobilien & Management AG, in Brügg, CHE-104.273.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audizia AG (CHE-329.088.537), in Brügg BE (Brügg), Revisionsstelle;
Wick, Gabriela, von Zuzwil (SG), in Hermrigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamontagne, Yves, von Langnau im Emmental, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lamontagne, Helena genannt Helen, von Langnau im Emmental, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Straub, Philipp Theodor Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lamontagne, Lena, von Langnau im Emmental, in Magglingen/Macolin (Evilard), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004986890, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sacom AG, in Brügg, CHE-105.795.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audizia AG (CHE-329.088.537), in Brügg BE (Brügg), Revisionsstelle;
Wick, Gabriela, von Zuzwil (SG), in Hermrigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamontagne, Yves, von Langnau im Emmental, in Evilard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Lamontagne, Helena Anna genannt Helen, von Langnau im Emmental, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Straub, Philipp Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle.