Nathalie Catherine Läderach
domiciled in Zürich, from Wichtrach Active mandates: pcaSuisse Connected persons: Laurent Berthoud, Camille Isabelle Maria Lucia Gross Nachef, Daniela Ehmke and more You can stay up to date through "Nathalie Catherine Läderach", please log in or register free of charge.You are now following "Nathalie Catherine Läderach"
Credit rating You can stay up to date through "Nathalie Catherine Läderach", please log in or register free of charge.You are now following "Nathalie Catherine Läderach"
|
Places where people with the name Nathalie Catherine Läderach live
Sectors in which people with the name Nathalie Catherine Läderach work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Nathalie Catherine Läderach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nathalie Catherine Läderach
Publication number: HR02-1005476212, Commercial Registry Office Zurich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-257.463.338, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: HR01-1005336493, Commercial Registry Office Zurich, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-350.832.004, Josefstrasse 79, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2020. 28.05.2020. 21.11.2020.
Zweck:
Der Verein pcaSuisse bezweckt die Förderung, Verbreitung und Weiterentwicklung des auf Carl Rogers Lehre basierenden Personzentrierten Ansatzes: in Praxis, Lehre und Forschung.
Seine Zwecke verfolgt der Verein insbesondere durch:
a) Weiter- und Fortbildung in den verschiedenen Sprachregionen für Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, Beraterinnen/Berater und für Personen anderer Berufsgruppen und weitere am Personzentrierten Ansatz interessierte Personen, Unternehmungen und Organisationen. b) Information, Austauschplattformen, fachliche Vernetzung. c) Förderung und Unterstützung seiner Mitglieder bei der Anwendung, Verbreitung und Weiterentwicklung des Personzentrierten Ansatzes. Er achtet auf die Einhaltung der berufsethischen Grundsätze und der beruflichen Sorgfaltspflichten durch seine Mitglieder. Er sorgt für die Wahrnehmung der Standesinteressen in nationalen und internationalen Dachverbänden.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Paula, von Goms, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trauffler, Alix, von Ropraz, in Saint-Saphorin (Lavaux), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.