Karl Kyburz
domiciled in Benken, from Erlinsbach (AG) Active mandates: Kyburz Maschinenbau AG Connected persons: Charly Kyburz, Louise Kyburz You can stay up to date through "Karl Kyburz", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Kyburz"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Kyburz", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Kyburz"
|
Places where people with the name Karl Kyburz live
Sectors in which people with the name Karl Kyburz work
Manufacturing of agricultural machinery
Manufacturing of agricultural machinery
Private persons with the name Karl Kyburz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Kyburz
Publication number: 5424712, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kyburz Maschinenbau AG, in Uznach, CH-320.3.020.356-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 8, Publ. 724166).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Karl, von Erlinsbach AG, in Benken SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Erlinsbach];
Künzle Treuhand AG (CH-320.3.017.336-5), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: Künzle Treuhand AG, in Jona];
Kyburz, Louise genannt Louisa, von Erlinsbach AG, in Benken SG, mit Einzelunterschrift;
Kyburz, Charly, von Erlinsbach AG, in Siebnen (Schübelbach), mit Einzelunterschrift. [behördliche Umbenennung].
Publication number: 5259976, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Christliches Gemeinde-Zentrum, bisher in Schönenwerd, CH-249.7.004.558-4, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 15, Publ. 4845050).
Gründungsurkunde:
13.07.2000.
Urkundenänderung:
15.07.2009.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Hans-Rudolf Spinner, Hans Hässig-Strasse 1, 5000 Aarau.
Zweck:
Fördert die Verbreitung des Evangeliums (die Bibel) durch Gründung von Gemeinden, Durchführung von Gottesdiensten, Evangelisationen, Kinder- und Erwachsenenschulung, Bildung von Hauszellen u.Ä. nach Matth. 28, 18-20. Ferner betreibt die Stiftung auf biblischer und sozialer Grundlage Wohn- und Freizeitmöglichkeiten mit dem Ziel, psychisch behinderten und/oder sozial gefährdeten Menschen praktische Lebenshilfe sowie persönliche Begleitung und Beratung anzubieten und ihnen die seelische Grundlage und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und das Berufsleben zu ermöglichen. Ist berechtigt, zur Erreichung ihres Zweckes Liegenschaften und Grundstücke zu erwerben, zu verwalten, selber zu überbauen oder überbauen zu lassen und sie zu veräussern.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern, in Bern.
Organisation:
Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 8 Mitgliedern und Revisionsstelle. Gemeindefusion per 01.01.2006 (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Robert, von Gontenschwil, in Gontenschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Karl, von Erlinsbach AG, in Hilfikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Spinner, Hans-Rudolf, von Aeugst am Albis, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Signer, René, von Hundwil, in Erlinsbach AG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
LEVI Treuhand und Finanzen, in Bergdietikon (CH-400.1.021.397-5), Revisionsstelle (wie bisher);
Scheidegger, Heinz, von Lützelflüh, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3769176, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Christliches Gemeinde-Zentrum, in Schönenwerd, CH-249.7.004.558-4, Fördert die Verbreitung des Evangeliums (die Bibel) durch Gründung von Gemeinden usw., Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2006, S. 11, Publ. 3485788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Marcel, von Hirschthal, in Aarau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Karl, von Erlinsbach AG, in Hilfikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, René, von Kirchenthurnen, in Buchs AG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittnau];
Spinner, Hans-Rudolf, in Aeugst am Albis, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.