Edi Kurmann
domiciled in Weggis, from Alberswil and Willisau Active mandates: Kurhaus Seeblick AG Connected persons: André Alexander Ljutow, Raphaël Haas, Ruth Scharegg and more You can stay up to date through "Edi Kurmann", please log in or register free of charge.You are now following "Edi Kurmann"
Credit rating You can stay up to date through "Edi Kurmann", please log in or register free of charge.You are now following "Edi Kurmann"
|
Places where people with the name Edi Kurmann live
Sectors in which people with the name Edi Kurmann work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Private persons with the name Edi Kurmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Edi Kurmann
Publication number: HR02-1005152357, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Burgrain Wasser AG, in Willisau, CHE-107.906.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Wendelin, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Edith, von Willisau, in Gettnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bammert, Daniel Hans, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Pius, von Hergiswil bei Willisau und Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005081946, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Mehrzweckanlage MZA Gettnau, in Gettnau, CHE-100.802.402, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, S.0, Publ. 2493249).
Sitz neu:
Willisau. [Gemeindefusion per 01.01.2021 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Norbert, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Iff, Daniel, von Auswil, in Willisau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: in Gettnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Kurmann, Edith, von Willisau, Ettiswil und Ruswil, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Willisau und Ettiswil, in Gettnau, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bieri, Fredy, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rinderknecht, Remo, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grob, Anton, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3988685, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Festhallen AG, in Willisau, CHE-107.906.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370228).
Statutenänderung:
04.01.2018.
Firma neu:
Burgrain Wasser AG.
Domizil neu:
Zehntenplatz 1, 6130 Willisau.
Zweck neu:
Planung, Bau und Betrieb von Grundwasserpumpstationen;
Kauf und Verkauf von Wasser;
Erstellung und Unterhalt von Wasserleitungsnetzen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligung an Unternehmen ähnlicher Art.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Wendelin, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häfliger, Josef, von Alberswil, in Alberswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Beat, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boog, Urs, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Edith, von Willisau, in Gettnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Peter, von Nebikon und Willisau, in Willisau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.