André Kuriger
domiciled in Einsiedeln, from Einsiedeln Active mandates: Kuriger Transport GmbH Connected persons: Brigitte Kuriger You can stay up to date through "André Kuriger", please log in or register free of charge.You are now following "André Kuriger"
Credit rating You can stay up to date through "André Kuriger", please log in or register free of charge.You are now following "André Kuriger"
|
Places where people with the name André Kuriger live
Sectors in which people with the name André Kuriger work
Transportation of passenger and freight by road
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name André Kuriger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Kuriger
Publication number: HR02-1005825653, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Clinicalplus GmbH in Liquidation, in Einsiedeln, CHE-499.000.212, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735503).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bujanowski, Dr. Viktor, deutscher Staatsangehöriger, in Leinburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Einsiedeln, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift];
Keyko, Irina, russische Staatsangehörige, in Leinburg (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Einsiedeln];
Kuriger, Andreas Cäsar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005724874, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kuriger Treuhand AG, in Einsiedeln, CHE-470.548.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, S.0, Publ. 7210570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuriger, Hans, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuriger, Andreas, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kuriger, Chantal, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005469536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Überbrückungshilfe GmbH, in Thalwil, CHE-113.082.203, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466797).
Firma neu:
Überbrückungshilfe GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuriger, Andreas, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rimml, Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimml, Gabriela M., von Zürich, in Pfäffikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bosshard, Hanspeter, von Oberembrach, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].