Silvan Werner Kuratli
domiciled in Wynigen, from Nesslau Active mandates: Kappelpark Immobilien GmbH, IC-Hauswart AG and more Connected persons: Erwin Jakober, Erika Kuratli, Erika Kuratli and more You can stay up to date through "Silvan Werner Kuratli", please log in or register free of charge.You are now following "Silvan Werner Kuratli"
Credit rating You can stay up to date through "Silvan Werner Kuratli", please log in or register free of charge.You are now following "Silvan Werner Kuratli"
|
Places where people with the name Silvan Werner Kuratli live
Sectors in which people with the name Silvan Werner Kuratli work
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Facility management
Operation of other financial institutions
Gardening and landscaping
Other construction
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Facility management
Operation of other financial institutions
Gardening and landscaping
Other construction
Private persons with the name Silvan Werner Kuratli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Silvan Werner Kuratli
Publication number: HR02-1005864126, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LIGNEO GmbH, in Dietikon, CHE-471.354.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649272).
Statutenänderung:
12.10.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kirchgasse 3, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Silvan, von Nesslau, in Wynigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jenny, Urs, von Zollikon, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Manrecaj, Lush, von Leissigen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005544529, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LIGNEO GmbH, in Zürich, CHE-471.354.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080292).
Statutenänderung:
06.05.2022.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Silbernstrasse 10, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, von Nesslau, in Wynigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manrecaj, Lush, von Leissigen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005461131, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kappelpark Immobilien GmbH, in Dietikon, CHE-167.005.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Stefanie, von Zug, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, von Nesslau, in Wynigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jakober, Erwin, von Sarnen, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kuratli, Erika, von Willisau, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].